BENITO GOMEZ LOPEZ
Informe ejecutivo de BENITO GOMEZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BENITO GOMEZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO LOS TORRAOS SL | Administrador Solidario | 08/11/2012 | |
MULTIGAS ALTIPLANO SL | Administrador Solidario | 31/08/2012 | |
ISEMPABE SL | Administrador Solidario | 10/07/2012 | 30/08/2012 |
MULTIGAS ENERTICA SL | Administrador Unico | 27/05/2009 | 04/01/2010 |
MULTIGAS ENERTICA SL | Administrador Solidario | 27/05/2009 |
VINCULACIONES DE BENITO GOMEZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO GOMEZ LOPEZ
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LOS TORRAOS SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Lopez
- Francisco Gomez Lopez
- Guillermo Antonio Sanchez Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 137, S 8, H MU 65447, I/A 3 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-30
Empresa: MULTIGAS ALTIPLANO SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Lopez
- Francisco Gomez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1863 , F 141, S 8, H MU 39417, I/A 6 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-30
Empresa: ISEMPABE SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Lopez
- Francisco Gomez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 210, S 8, H MU 29246, I/A 6 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-30
Empresa: ISEMPABE SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Lopez
- Francisco Gomez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 210, S 8, H MU 29246, I/A 5 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-30
Empresa: MULTIGAS ENERTICA SL
Administrador Unico
- Benito Gomez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2275 , F 127, S 8, H MU 53734, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-30
Empresa: MULTIGAS ENERTICA SL
Administrador Unico
- Benito Gomez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2275 , F 125, S 8, H MU 53734, I/A 2 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-30
Empresa: MULTIGAS ENERTICA SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Lopez
- Jose Ramiro Garcia Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2275 , F 125, S 8, H MU 53734, I/A 2 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-30
Información de BENITO GOMEZ LOPEZ
Mostramos los datos de BENITO GOMEZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO GOMEZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos