BENITO G OMEZ CESAR JESUS
Informe ejecutivo de BENITO G OMEZ CESAR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENITO G OMEZ CESAR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURE CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 26/09/2023 | |
INICIATIVA DIGITAL NOVOAGRO SL | Administrador Unico | 06/06/2023 | |
ESGE SL | Administrador Unico | 22/06/2022 | |
RUSINVEST SL | Administrador Unico | 21/02/2022 |
VINCULACIONES DE BENITO G OMEZ CESAR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO G OMEZ CESAR JESUS
Empresa: NATURE CAPITAL PARTNERS SL
Administrador Unico
- Benito G Omez Cesar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45775 , F 30, S 8, H M 804606, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: INICIATIVA DIGITAL NOVOAGRO SL
Administrador Unico
- Benito G Omez Cesar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45301 , F 11, S 8, H M 796911, I/A 1 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: ESGE SL
Administrador Unico
- Benito G Omez Cesar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137 , F 106, S 8, H M 68723, I/A 8 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-28
Empresa: RUSINVEST SL
Administrador Unico
- Benito G Omez Cesar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21145 , F 194, S 8, H M 55645, I/A 15 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Información de BENITO G OMEZ CESAR JESUS
Mostramos los datos de BENITO G OMEZ CESAR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO G OMEZ CESAR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos