BENITO CANTOS JUAN
Informe ejecutivo de BENITO CANTOS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENITO CANTOS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMSA SA | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | |
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SA | Apoderado Solidario | 12/11/2019 |
VINCULACIONES DE BENITO CANTOS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO CANTOS JUAN
Empresa: COMSA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Benito Cantos Juan
- Ludkte Cullell Javier
- Richarte Vilaplana Silvia
- Rivero Moya Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47099 , F 170, S 8, H B 78158, I/A 522 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: COMSA SA
Apoderado Solidario
- Benito Cantos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 98, S 8, H B 78158, I/A 495 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Apoderado Solidario
- Benito Cantos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 37, S 8, H B 340316, I/A 188 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: GESTION INTEGRAL DE CONSERVACION SA
Apoderado
- Benito Cantos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 194, S 8, H M 362213, I/A 20 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: COMSA SA
Apoderado
- Benito Cantos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41092 , F 225, S 8, H B 78158, I/A 370 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Información de BENITO CANTOS JUAN
Mostramos los datos de BENITO CANTOS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO CANTOS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos