BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FITOCAMP 2000 SL | Liquidador | 26/04/2021 |
VINCULACIONES DE BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Administrador Unico
- Benitez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 62, S 8, H CA 60133, I/A 1 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-11
Empresa: FITOCAMP 2000 SL
Liquidador
- Benitez Garcia Miguel Angel
- Caro Barba Cristobalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 54, S 8, H CA 13372, I/A 7 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-11
Empresa: SIMFIT SPORT SL
Liquidador
- Benitez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 97, S 8, H CA 49302, I/A 2 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-11
Empresa: SIMFIT SPORT SL
Administrador Unico
- Benitez Garcia Miguel Angel
Liquidador
- Benitez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 97, S 8, H CA 49302, I/A 2 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-11
Empresa: SIMFIT SPORT SL
Administrador Unico
- Benitez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 96, S 8, H CA 49302, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-11
Información de BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITEZ GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos