BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRABESO SL | Secretario | 13/10/1998 | 13/06/2023 |
BRABESO SL | Consejero Delegado Solidario | 13/06/2023 | |
BRABESO SL | Consejero | 13/06/2023 | |
LAS HOYAS ARUCAS SA | Consejero | 22/11/2010 | |
VAN DALLE SL | Consejero | 08/10/2009 |
VINCULACIONES DE BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO
Empresa: BRABESO SL
Consejero Delegado Solidario
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Rosario
- Bravo De Laguna Ponte Beatriz
- Bravo De Laguna Ponte Pino
Consejero
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Rosario
- Bravo De Laguna Ponte Beatriz
- Bravo De Laguna Ponte Pino
Presidente
Secretario
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Rosario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6870 , F 190, S 8, H M 111878, I/A 5 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Empresa: BRABESO SL
Secretario
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6870 , F 186, S 8, H M 111878, I/A 2 (13/10/1998)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: LAS HOYAS ARUCAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benitez De Lugo Massieu Francisco De Borja
- Benitez De Lugo Massieu Juan Jose
- Benitez De Lugo Massieu Luis Felipe
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Carmen
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 109, S 8, H GC 6426, I/A 13 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-35
Empresa: VAN DALLE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benitez De Lugo Massieu Francisco De Borja
- Benitez De Lugo Massieu Juan Jose
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Carmen
- Benitez De Lugo Massieu Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 155, S 8, H GC 18963, I/A 3 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-35
Información de BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITEZ DE LUGO MASSIEU MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos