BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO-CORK SL | Administrador Unico | 15/06/2016 | |
SIERRA ALTA DE HUELVA SL | Administrador Unico | 11/06/2014 | |
RUBIO VAZQUEZ INVERSIONES SL | Administrador Unico | 29/06/2012 |
VINCULACIONES DE BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ECO-CORK SL
Administrador Unico
- Benitez Benitez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 136, S 8, H H 23126, I/A 1 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-21
Empresa: SIERRA ALTA DE HUELVA SL
Administrador Unico
- Benitez Benitez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5605 , F 114, S 8, H SE 95243, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
Empresa: RUBIO VAZQUEZ INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Benitez Benitez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 977 , F 188, S 8, H H 19979,H , I/ 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-21
Empresa: SIERRA ALTA DE HUELVA SL
Administrador Mancomunado
- Benitez Benitez Miguel Angel
- Garcia Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 32, S 8, H H 12587,H , I/ 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-21
Información de BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos