BENGOLEA BENGOLEA OSCAR
Informe ejecutivo de BENGOLEA BENGOLEA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENGOLEA BENGOLEA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD CAPTAIN SA | Administrador Unico | 29/01/2015 | |
FONT MELY SA | Administrador Unico | 01/12/2014 |
VINCULACIONES DE BENGOLEA BENGOLEA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOLEA BENGOLEA OSCAR
Empresa: FONT MELY SA
Administrador Unico
- Bengolea Bengolea Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32883 , F 29, S 8, H M 592010, I/A 4 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: WORLD CAPTAIN SA
Administrador Unico
- Bengolea Bengolea Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22515 , F 181, S 8, H M 402403, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: WORLD CAPTAIN SA
Administrador Unico
- Bengolea Bengolea Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22515 , F 181, S 8, H M 402403, I/A 5 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: WORLD CAPTAIN SA
Administrador Unico
- Bengolea Bengolea Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22515 , F 181, S 8, H M 402403, I/A 4 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: FONT MELY SA
Administrador Unico
- Bengolea Bengolea Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32883 , F 26, S 8, H M 592010, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: INMOBILIARIA RIO MERO SA
Apoderado
- Bengolea Bengolea Oscar
- Carbellido Madrigal Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8103 , F 42, S 8, H M 130779, I/A 21 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Información de BENGOLEA BENGOLEA OSCAR
Mostramos los datos de BENGOLEA BENGOLEA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOLEA BENGOLEA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos