BENGOETXEA ATXA AGUSTIN
Informe ejecutivo de BENGOETXEA ATXA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BENGOETXEA ATXA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMATECH CONSULTING SL | Apoderado | 01/06/2022 | |
I T CONSULTING NAHITEK SL | Apoderado | 31/05/2022 | |
NAHITEK DIGITAL SL | Apoderado | 31/05/2022 |
VINCULACIONES DE BENGOETXEA ATXA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOETXEA ATXA AGUSTIN
Empresa: AMATECH CONSULTING SL
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5842 , F 94, S 8, H BI 73082, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-48
Empresa: NAHITEK DIGITAL SL
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5886 , F 17, S 8, H BI 53519, I/A 55 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-48
Empresa: I T CONSULTING NAHITEK SL
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4311 , F 211, S 8, H BI 37316, I/A 13 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-48
Empresa: AVERTIA CONSULTORES DE GESTION SL
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23986 , F 18, S 8, H M 430742, I/A 15 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 69, S 8, H BI 67110, I/A 4 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Administrador Solidario
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 69, S 8, H BI 67110, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Empresa: AVERTIA ZONA NORTE SL
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 5, S 8, H BI 55103, I/A 4 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Empresa: AVERTIA ZONA NORTE SL
Administrador Solidario
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 5, S 8, H BI 55103, I/A 3 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Apoderado
- Bengoetxea Atxa Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 133, S 8, H VA 22053, I/A 6 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-47
Administrador Solidario
- Bengoetxea Atxa Agustin
- Tejedo Villalba Jorge Luis
- Verbo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 67, S 8, H BI 67110, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-48
VER MAS ACTOS
Información de BENGOETXEA ATXA AGUSTIN
Mostramos los datos de BENGOETXEA ATXA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOETXEA ATXA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos