BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT
Informe ejecutivo de BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESKA ONDAREA SL | Apoderado | 14/04/2023 | |
KIROLER TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 03/02/2021 | |
KIROLER TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT
Empresa: BESKA ONDAREA SL
Apoderado
- Bengoechea De La Iglesia Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 182, S 8, H SS 45851, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-20
Empresa: KIROLER TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Bengoechea De La Iglesia Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6807 , F 150, S 8, H SE124110, I/A 2 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-41
Empresa: KIROLER TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Bengoechea De La Iglesia Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6807 , F 150, S 8, H SE124110, I/A 1 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-41
Información de BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT
Mostramos los datos de BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOECHEA DE LA IGLESIA BEÑAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos