BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL
Informe ejecutivo de BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE INSTITUTE FOR HEALTH AND STRATEGY SL | Administrador Unico | 12/09/2016 | 12/01/2023 |
THE INSTITUTE FOR HEALTH AND STRATEGY SL | Socio Unico | 12/09/2016 | 12/01/2023 |
KRONIKER SL | Liquidador | 05/05/2017 | 05/05/2017 |
KRONIKER SL | Administrador Unico | 05/05/2017 |
VINCULACIONES DE BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL
Administrador Unico
- Bengoa Renteria Javier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5637 , F 200, S 8, H BI 68602, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Empresa: KRONIKER SL
Liquidador
- Bengoa Renteria Javier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003 , F 120, S 8, H BI 53692, I/A 2 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: KRONIKER SL
Administrador Unico
- Bengoa Renteria Javier Rafael
Liquidador
- Bengoa Renteria Javier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003 , F 120, S 8, H BI 53692, I/A 2 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Administrador Unico
- Bengoa Renteria Javier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5637 , F 195, S 8, H BI 68602, I/A 1 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
Socio Único
- Bengoa Renteria Javier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5637 , F 195, S 8, H BI 68602, I/A 1 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
Información de BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL
Mostramos los datos de BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOA RENTERIA JAVIER RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos