BENGIO BENGIO ESTRELLA
Informe ejecutivo de BENGIO BENGIO ESTRELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENGIO BENGIO ESTRELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2015 | |
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado | 09/07/2010 | 21/12/2011 |
STARLIMS SYSTEMS SA | Apoderado Mancomunado | 14/11/2011 | |
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado Mancomunado | 09/07/2010 |
VINCULACIONES DE BENGIO BENGIO ESTRELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGIO BENGIO ESTRELLA
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Mancomunado
- Bengio Bengio Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 219, S 8, H M 28691, I/A 247 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: STARLIMS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Canalejo Feliz Julian
- Canalejo Feliz Julian
- Carlson Lori Olsen
- Cenjor Gutiez Rodrigo
- Cenjor Gutiez Rodrigo
- Escudero Ugarte Javier
- Garcia Barrio Jose Antonio
- Garcia Barrio Jose Antonio
- Gomez De La Vega Pablo
- Huth Karl Heinz
- Huth Karl Heinz
- Huth Karl Heinz
- Infante Redondo Jose Maria
- Jimenez Gonzalez Juan Antonio
- Mantilla Vega Elena
- Narro Mora Benito
- Serrano Lopez Enrique
- Sola Perez Jose-ramon
- Urias Fuentes Juan-carlos
- Urias Fuentes Juan-carlos
- Walter Linder Greg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17767 , F 16, S 8, H M 60710, I/A 63 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22645 , F 133, S 8, H M 405009, I/A 4 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22645 , F 133, S 8, H M 405009, I/A 4 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Información de BENGIO BENGIO ESTRELLA
Mostramos los datos de BENGIO BENGIO ESTRELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGIO BENGIO ESTRELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos