BENET SANAHUJA MARIA CINTA
Informe ejecutivo de BENET SANAHUJA MARIA CINTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENET SANAHUJA MARIA CINTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FB I FILLES SL | Apoderado Solidario | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE BENET SANAHUJA MARIA CINTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENET SANAHUJA MARIA CINTA
Empresa: FB I FILLES SL
Apoderado Solidario
- Benet Sanahuja Maria Cinta
- Ferrando Benet Ana Maria
- Ferrando Benet Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 100, S 8, H T 39627, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-43
Empresa: FB I FILLES SL
Administrador Solidario
- Benet Sanahuja Maria Cinta
- Ferrando Benet Ana Maria
- Ferrando Benet Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 100, S 8, H T 39627, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-43
Empresa: FB I FILLES SL
Administrador Solidario
- Benet Sanahuja Maria Cinta
- Ferrando Benet Ana Maria
- Ferrando Benet Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 97, S 8, H T 39627, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-43
Información de BENET SANAHUJA MARIA CINTA
Mostramos los datos de BENET SANAHUJA MARIA CINTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENET SANAHUJA MARIA CINTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos