BENET BALAGUERO TERESA
Informe ejecutivo de BENET BALAGUERO TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENET BALAGUERO TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA D'INSERCIO SOCIAL I LABORAL SHALOM SL | Apoderado Solidario | 19/07/2022 |
VINCULACIONES DE BENET BALAGUERO TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENET BALAGUERO TERESA
Consejero
- Benet Balaguero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 6, S 8, H L 22891, I/A 10 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-25
Apoderado Solidario
- Benet Balaguero Teresa
- Casanovas Bellmunt Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 209, S 8, H L 22891, I/A 9 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-25
Apoderado Solidario
- Benet Balaguero Teresa
Apoderado
- Benet Balaguero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 209, S 8, H L 22891, I/A 9 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-25
Apoderado Solidario
- Benet Balaguero Teresa
- Canals Torrent Gerard
- Siurana Zaragoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 208, S 8, H L 22891, I/A 8 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-25
Empresa: CASTILLO SERVEI TECNIC SL
Administrador Solidario
- Benet Balaguero Teresa
- Castillo Benet Maria Blau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 32, S 8, H L 5271, I/A 7 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-25
Empresa: CASTILLO SERVEI TECNIC SL
Administrador Solidario
- Benet Balaguero Teresa
- Castillo Benet Maria Blau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 31, S 8, H L 5271, I/A 6 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-25
Información de BENET BALAGUERO TERESA
Mostramos los datos de BENET BALAGUERO TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENET BALAGUERO TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos