BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID
Informe ejecutivo de BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUBENES MENORCA SL | Administrador Unico | 19/05/2010 | 09/05/2017 |
PETROBLANES SL | Administrador Unico | 27/01/2011 | |
HOGAR DIGITAL SL | REPR.143 RRM | 05/05/2009 |
VINCULACIONES DE BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID
Empresa: JUBENES MENORCA SL
Administrador Unico
- Benejam Escanellas Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 55, S 8, H IM 5470, I/A 3 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-07
Empresa: PETROBLANES SL
Administrador Unico
- Benejam Escanellas Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 83, S 8, H IM 1819, I/A 7 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-07
Empresa: JUBENES MENORCA SL
Administrador Unico
- Benejam Escanellas Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 54, S 8, H IM 5470, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-07
Empresa: HOGAR DIGITAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Benejam Escanellas Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38539 , F 52, S 8, H B 325832, I/A 8 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-08
Información de BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID
Mostramos los datos de BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENEJAM ESCANELLAS JUAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos