BENEITO SANCHEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de BENEITO SANCHEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENEITO SANCHEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE LEVANTE SL | Liquidador | 29/12/2016 | |
PRODULEVANTE FILMS SL | Administrador Unico | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE BENEITO SANCHEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENEITO SANCHEZ FRANCISCO
Liquidador
- Beneito Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 3, S 8, H A 90294, I/A 5 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Administrador Unico
- Beneito Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 3, S 8, H A 90294, I/A 5 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Administrador Unico
- Beneito Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 2, S 8, H A 90294, I/A 4 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-03
Empresa: PRODULEVANTE FILMS SL
Administrador Unico
- Beneito Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3731 , F 5, S 8, H A 137349, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-03
Información de BENEITO SANCHEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de BENEITO SANCHEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENEITO SANCHEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos