BENEITO ORTEGA CARMEN
Informe ejecutivo de BENEITO ORTEGA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENEITO ORTEGA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANVI SA | Administrador Mancomunado | 15/10/2021 | |
ARBEOR SL | Administrador Mancomunado | 15/10/2021 | |
MANVI SA | Apoderado | 22/03/2021 |
VINCULACIONES DE BENEITO ORTEGA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENEITO ORTEGA CARMEN
Empresa: ARBEOR SL
Administrador Mancomunado
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 157, S 8, H M 23384, I/A 14 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ARBEOR SL
Administrador Solidario
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Fernando
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 157, S 8, H M 23384, I/A 14 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: MANVI SA
Administrador Mancomunado
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 224, S 8, H M 161917, I/A 37 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: MANVI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Consejero
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Presidente
Secretario
- Beneito Ortega Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 224, S 8, H M 161917, I/A 37 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: MANVI SA
Apoderado
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Consejero Delegado Mancomunado
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 222, S 8, H M 161917, I/A 36 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: MANVI SA
Consejero
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Joaquin
Presidente
Secretario
- Beneito Ortega Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 220, S 8, H M 161917, I/A 35 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: MANVI SA
Administrador Solidario
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Fernando
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 220, S 8, H M 161917, I/A 35 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: GRANJA SAN JOAQUIN SAT
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768, L 532, F 116, S 8, H AB 7735, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-02
Empresa: ARBEOR SL
Administrador Solidario
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Fernando
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 157, S 8, H M 23384, I/A 13 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: MANVI SA
Administrador Solidario
- Beneito Gimena Roberto
- Beneito Ortega Carmen
- Beneito Ortega Fernando
- Beneito Ortega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10146 , F 30, S 8, H M 161917, I/A 30 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
VER MAS ACTOS
Información de BENEITO ORTEGA CARMEN
Mostramos los datos de BENEITO ORTEGA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENEITO ORTEGA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos