BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS
Informe ejecutivo de BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE COMUNICACION SEXTA MARCHA SL | Apoderado | 29/06/2015 | |
MARCHA ON-LINE SL | Apoderado Solidario | 11/04/2011 | |
GRUPO DE COMUNICACION SEXTA MARCHA SL | Apoderado | 12/03/2009 |
VINCULACIONES DE BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS
Consejero
- Beneit Montesinos Maria Jesus
- Mas Vazquez Andres Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26418 , F 183, S 8, H M 401912, I/A 13 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Apoderado
- Beneit Montesinos Maria Jesus
- Martin Casado Pedro
- Mas Vazquez Andres Antonio
- Nieto Alvaro Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26418 , F 179, S 8, H M 401912, I/A 9 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Empresa: MARCHA ON-LINE SL
Apoderado Solidario
- Beneit Montesinos Maria Jesus
- Martin Casado Pedro
- Mas Vazquez Andres Antonio
- Montoya Martin Francisco Javier
- Nieto Alvaro Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27886 , F 114, S 8, H M 502577, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Apoderado
- Beneit Montesinos Maria Jesus
- Martin Casado Pedro
- Mas Vazquez Andres Antonio
- Montoya Martin Francisco Javier
- Nieto Alvaro Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22492 , F 206, S 8, H M 401912, I/A 4 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Empresa: EDIFICACIONES WINWRY PARK SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22492 , F 205, S 8, H M 401912, I/A 3 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Información de BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS
Mostramos los datos de BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENEIT MONTESINOS MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos