BENDAHAN PEREZ RICA
Informe ejecutivo de BENDAHAN PEREZ RICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENDAHAN PEREZ RICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOUNGQUIST BROTHERS DE ESPAÑA SL | Apoderado | 17/03/2011 | 14/11/2018 |
GALERIA DEL CUCHILLO SL | Liquidador | 25/11/2015 | 25/11/2015 |
GALERIA DEL CUCHILLO SL | Administrador Unico | 28/03/2011 | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE BENDAHAN PEREZ RICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENDAHAN PEREZ RICA
Empresa: YOUNGQUIST BROTHERS DE ESPAÑA SL
Apoderado
- Bendahan Perez Rica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 1623, F 87, S 8, H MA 46717, I/A 10 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-29
Empresa: GALERIA DEL CUCHILLO SL
Liquidador
- Bendahan Perez Rica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 140, S 8, H MA108645, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Empresa: GALERIA DEL CUCHILLO SL
Administrador Unico
- Bendahan Perez Rica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 140, S 8, H MA108645, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Empresa: GALERIA DEL CUCHILLO SL
Administrador Unico
- Bendahan Perez Rica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 139, S 8, H MA108645, I/A 1 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: YOUNGQUIST BROTHERS DE ESPAÑA SL
Apoderado
- Bendahan Perez Rica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 1623, F 85, S 8, H MA 46717, I/A 7 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-29
Información de BENDAHAN PEREZ RICA
Mostramos los datos de BENDAHAN PEREZ RICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENDAHAN PEREZ RICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos