BENCOMO BEAUMONT MARCOS
Informe ejecutivo de BENCOMO BEAUMONT MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENCOMO BEAUMONT MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA RISUEÑA DE MOSTOLES SL | Administrador Unico | 14/01/2015 | 07/12/2015 |
LA RISUEÑA DE FUENLABRADA SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | 20/11/2015 |
VINCULACIONES DE BENCOMO BEAUMONT MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENCOMO BEAUMONT MARCOS
Empresa: LA RISUEÑA DE MOSTOLES SL
Administrador Unico
- Bencomo Beaumont Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30771 , F 102, S 8, H M 553733, I/A 3 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-28
Empresa: LA RISUEÑA DE FUENLABRADA SL
Administrador Unico
- Bencomo Beaumont Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 152, S 8, H M 594748, I/A 2 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Empresa: LA RISUEÑA DE FUENLABRADA SL
Administrador Unico
- Bencomo Beaumont Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 151, S 8, H M 594748, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: LA RISUEÑA DE MOSTOLES SL
Administrador Unico
- Bencomo Beaumont Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30771 , F 102, S 8, H M 553733, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Información de BENCOMO BEAUMONT MARCOS
Mostramos los datos de BENCOMO BEAUMONT MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENCOMO BEAUMONT MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos