BENBIHI NARJISS SOUSSI
Informe ejecutivo de BENBIHI NARJISS SOUSSI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENBIHI NARJISS SOUSSI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOUSSI CONSULTING SL | Socio Unico | 09/10/2019 | |
SOUSSI CONSULTING SL | Administrador Unico | 09/10/2019 | |
BARRACUOLA SL | Administrador Unico | 04/04/2019 |
VINCULACIONES DE BENBIHI NARJISS SOUSSI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENBIHI NARJISS SOUSSI
Empresa: OSSORIO & SOUSSI SL
Liquidador Mancomunado
- Benbihi Narjiss Soussi
- Ossorio Garcia Gema Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777, L 4684, F 21, S 8, H MA147613, I/A 2 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-29
Empresa: OSSORIO & SOUSSI SL
Administrador Mancomunado
- Benbihi Narjiss Soussi
- Ossorio Garcia Gema Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777, L 4684, F 21, S 8, H MA147613, I/A 2 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-29
Empresa: SOUSSI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Benbihi Narjiss Soussi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880, L 4787, F 211, S 8, H MA152818, I/A 1 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Empresa: SOUSSI CONSULTING SL
Socio Único
- Benbihi Narjiss Soussi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880, L 4787, F 211, S 8, H MA152818, I/A 1 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Empresa: BARRACUOLA SL
Administrador Unico
- Benbihi Narjiss Soussi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5827, L 4734, F 38, S 8, H MA150128, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-29
Empresa: OSSORIO & SOUSSI SL
Administrador Mancomunado
- Benbihi Narjiss Soussi
- Ossorio Garcia Gema Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777, L 4684, F 21, S 8, H MA147613, I/A 1 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-29
Información de BENBIHI NARJISS SOUSSI
Mostramos los datos de BENBIHI NARJISS SOUSSI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENBIHI NARJISS SOUSSI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos