BENAVIDES PICCIONE UGO
Informe ejecutivo de BENAVIDES PICCIONE UGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENAVIDES PICCIONE UGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PICCIONE ILUMINACION SL | Administrador Unico | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE BENAVIDES PICCIONE UGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVIDES PICCIONE UGO
Empresa: ALPHEUS SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Benavides Piccione Ugo
- Sanchez Perea Roberto Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 190, S 8, H M 510812, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Empresa: ALPHEUS SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Benavides Piccione Ugo
- Sanchez Perea Roberto Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 187, S 8, H M 510812, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: PICCIONE ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Benavides Piccione Ugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26285 , F 20, S 8, H M 473662, I/A 1 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de BENAVIDES PICCIONE UGO
Mostramos los datos de BENAVIDES PICCIONE UGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVIDES PICCIONE UGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos