BENAVENTE MORENO MATIAS
Informe ejecutivo de BENAVENTE MORENO MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENAVENTE MORENO MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CHINCHON SA | Administrador Unico | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE BENAVENTE MORENO MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVENTE MORENO MATIAS
Administrador Unico
- Benavente Moreno Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 124, S 8, H M 53867, I/A 15 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Unico
- Benavente Moreno Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 124, S 8, H M 53867, I/A 14 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Liquidador
- Benavente Moreno Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 1, S 8, H M 46020, I/A 13 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Administrador Unico
- Benavente Moreno Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 1, S 8, H M 46020, I/A 13 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Administrador Unico
- Benavente Moreno Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 197, S 8, H M 46020, I/A 11 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Administrador Unico
- Benavente Moreno Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 124, S 8, H M 53867, I/A 13 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Información de BENAVENTE MORENO MATIAS
Mostramos los datos de BENAVENTE MORENO MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVENTE MORENO MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos