BENAVENTE MONFORTE RAFAEL
Informe ejecutivo de BENAVENTE MONFORTE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENAVENTE MONFORTE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZANTE CONSULTORES SL | Socio Unico | 14/07/2015 | |
ZANTE CONSULTORES SL | Administrador Unico | 14/07/2015 | |
CAPITAL ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Soc.Prof. | 31/12/2013 | |
CAPITAL ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Solidario | 31/12/2013 | |
LA CASA AMARILLA SL | Auditor | 21/11/2011 | |
AUDISUR AUDITORES INDEPENDIENTES SLP | Socio Unico | 19/09/2011 | |
AUDISUR AUDITORES INDEPENDIENTES SLP | Soc.Prof. | 19/09/2011 | |
AUDISUR AUDITORES INDEPENDIENTES SLP | Administrador Unico | 19/09/2011 | |
CAPITAL AUDITORES DE CUENTAS SL | Administrador Unico | 20/04/2010 | |
CENTRO DE ESTUDIOS SAN GERMAN SL | Administrador Solidario | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE BENAVENTE MONFORTE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVENTE MONFORTE RAFAEL
Empresa: ZANTE CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 178, S 8, H CA 48360, I/A 1 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-11
Empresa: ZANTE CONSULTORES SL
Socio Único
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 178, S 8, H CA 48360, I/A 1 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-11
Administrador Solidario
- Benavente Monforte Rafael
- Garcia Tellez Diego Jose
- Ravina Beltrami Emilio
Soc.Prof.
- Benavente Monforte Rafael
- Garcia Tellez Diego Jose
- Ravina Beltrami Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 185, S 8, H CA 45781, I/A 1 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-11
Empresa: ESCUALO SEGURIDAD SL
Auditor
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 49, S 8, H CA 1255, I/A 19 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-11
Empresa: JAMPE SERVIMAN SL
Auditor
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 127, S 8, H CA 13536, I/A 11 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-11
Empresa: LA CASA AMARILLA SL
Auditor
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 163, S 8, H CA 11593, I/A 8 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-11
Empresa: AUDISUR AUDITORES INDEPENDIENTES SLP
Administrador Unico
- Benavente Monforte Rafael
Soc.Prof.
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 66, S 8, H CA 42313, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-11
Empresa: AUDISUR AUDITORES INDEPENDIENTES SLP
Socio Único
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 66, S 8, H CA 42313, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-11
Empresa: CAPITAL AUDITORES DE CUENTAS SL
Administrador Unico
- Benavente Monforte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 182, S 8, H CA 40303,2 , I/ 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-11
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS SAN GERMAN SL
Administrador Solidario
- Barroso Fernandez Jose Antonio
- Benavente Monforte Rafael
- Rodriguez Benavente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 167, S 8, H CA 38541, I/A 1 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-11
Información de BENAVENTE MONFORTE RAFAEL
Mostramos los datos de BENAVENTE MONFORTE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVENTE MONFORTE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos