BENAVENT MARTI JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BENAVENT MARTI JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BENAVENT MARTI JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOSBECAS SA | Secretario | 02/05/2022 | |
DOSBECAS SA | Consejero | 02/05/2022 | |
PROMOCIONES MASET BLAU SL | Administrador Solidario | 24/02/2020 | |
IDEAS Y PROYECTOS TIKARE SL | Liquidador | 04/12/2019 | |
RAYTHEON CAPITAL SL | Administrador Solidario | 17/12/2018 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS MARIBEN SL | Apoderado | 26/11/2018 | |
CONSTRUCCIONES CHAMARTIN SL | Administrador Unico | 11/07/2014 | |
ALAGNA INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 11/07/2014 | |
AOSTA INICIATIVAS SL | Administrador Unico | 11/07/2014 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS MARIBEN SL | Apoderado | 11/02/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BENAVENT MARTI JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVENT MARTI JOSE MARIA
Empresa: PORTFOLIO 25 SICAV
Liquidador Solidario
- Benavent Marti Jose Maria
- Benavent Marti Maria Del Rosario
- Marti Segarra Joaquin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11804 , F 100, S 8, H M 41938, I/A 55 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: PORTFOLIO 25 SICAV
Auditor
Consejero
- Benavent Marti Jose Maria
- Benavent Marti Maria Rosario
- Marti Segarra Joaquin Emilio
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Benavent Marti Jose Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11804 , F 100, S 8, H M 41938, I/A 55 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: INVERSIONES AGILES SICAV
Consejero
- Benavent Marti Jose Maria
- Benavent Marti Maria Del Rosario
- Perez Ibañez Maria Jose
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Benavent Marti Jose Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24097 , F 128, S 8, H M 432965, I/A 20 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: BUKELA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 22, S 8, H CS 36606, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-12
Empresa: DOSBECAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benavent Adrian Rafael
- Benavent Marti Jose Maria
- Benedito Carbo Francisco Manuel
- Benedito Ibañez Laureano
- Guerra Perez Maffei Juan Jose
Presidente
Secretario
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608, L 175, F 49, S 8, H CS 4711, I/A 13 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-12
Empresa: DOSBECAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benavent Adrian Rafael
- Benavent Marti Jose Maria
- Benedito Ibañez Laureano
- Guerra Huguet Jose Luis
Presidente
Secretario
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608, L 175, F 49, S 8, H CS 4711, I/A 13 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-12
Empresa: INVERSIONES AGILES SICAV
Consejero
- Benavent Marti Jose Maria
- Benavent Marti Maria Del Rosario
- Perez Ibañez Maria Jose
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24097 , F 126, S 8, H M 432965, I/A 19 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: ADVENA SPAIN SL
Administrador Solidario
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662, L 1223, F 211, S 8, H CS 37101, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-12
Empresa: BUKELA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 22, S 8, H CS 36606, I/A 2 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
Empresa: BUKELA INVERSIONES SL
Nuevo Socio Único
- Benavent Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 22, S 8, H CS 36606, I/A 2 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
VER MAS ACTOS
Información de BENAVENT MARTI JOSE MARIA
Mostramos los datos de BENAVENT MARTI JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVENT MARTI JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos