BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPOCERAMICA SA | Apoderado | 25/09/2023 | |
RODYCER SL | Vicesecret. | 12/01/2011 | |
RODYCER SL | Consejero | 12/01/2011 | |
EXPOCERAMICA SA | Presidente | 11/01/2011 | |
EXPOCERAMICA SA | Consejero | 11/01/2011 | |
CONSTRUPLAS SL | Apoderado | 23/09/2010 | |
KERABEN GRUPO SA | Apoderado Solidario | 06/07/2010 | |
KERABEN GRUPO SA | Consejero | 05/07/2010 | |
INDUSTRIAS QUIMICAS BENAVENT SL | Administrador Unico | 27/03/2009 | 08/01/2010 |
KANBAN SL | Consejero | 02/02/2009 | 15/10/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA
Empresa: EXPOCERAMICA SA
Apoderado
- Benavent Estrems Maria Teresa
- Martinez Hernandez Dictinio
- Martinez Hernando Dictinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 216, S 8, H VA 2059, I/A 31 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-47
Empresa: RODYCER SL
Consejero
- Benavent Estrems Enrique
- Benavent Estrems Maria Teresa
Secretario
Vicesecret.
- Benavent Estrems Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 355, L 146, F 189, S 8, H BU 3287, I/A 11 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-09
Empresa: EXPOCERAMICA SA
Consejero
- Benavent Estrems Maria Teresa
- Benavent Estrems Rafael
Presidente
- Benavent Estrems Maria Teresa
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 212, S 8, H VA 2059, I/A 19 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-47
Empresa: CONSTRUPLAS SL
Apoderado
- Benavent Estrems Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 76, S 8, H CS 6130, I/A 35 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-12
Empresa: KERABEN GRUPO SA
Apoderado Solidario
- Benavent Estrems Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 530, F 221, S 8, H CS 2327, I/A 78 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-12
Empresa: KERABEN GRUPO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Benavent Adrian Rafael
- Benavent Estrems Enrique
- Benavent Estrems Juan Jose
- Benavent Estrems Maria Teresa
- Benavent Estrems Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 530, F 220, S 8, H CS 2327, I/A 76 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-12
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS BENAVENT SA
Administrador Unico
- Benavent Estrems Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 62, S 8, H CS 11336, I/A 7 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-12
Empresa: KERATRIM SA
Administrador Solidario
- Benavent Estrems Enrique
- Benavent Estrems Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 517, F 120, S 8, H CS 14360, I/A 14 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-12
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS BENAVENT SA
Administrador Unico
- Benavent Estrems Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 62, S 8, H CS 11336, I/A 5 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-12
Empresa: KANBAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benavent Adrian Rafael
- Benavent Estrems Juan Jose
- Benavent Estrems Maria Teresa
- Benavent Estrems Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983, L 548, F 223, S 8, H CS 15346, I/A 19 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-12
Información de BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA
Mostramos los datos de BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVENT ESTREMS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos