BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA
Informe ejecutivo de BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CINESTEN CABLES SL | Administrador Unico | 20/10/2011 | 10/03/2014 |
CINESTEN CABLES SL | Socio Unico | 25/10/2011 | 17/07/2013 |
CINESTEN CABLES SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2010 | 20/10/2011 |
VINCULACIONES DE BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA
Empresa: CINESTEN CABLES SL
Administrador Unico
- Benavent Conejos Teresa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9125, L 6409, F 84, S 8, H V 136956, I/A 5 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-46
Empresa: CINESTEN CABLES SL
Socio Único
- Benavent Conejos Teresa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9125, L 6409, F 83, S 8, H V 136956, I/A 3 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-46
Empresa: CINESTEN CABLES SL
Administrador Unico
- Benavent Conejos Teresa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9125, L 6409, F 83, S 8, H V 136956, I/A 2 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-46
Empresa: CINESTEN CABLES SL
Administrador Mancomunado
- Benavent Conejos Ruben
- Benavent Conejos Teresa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9125, L 6409, F 83, S 8, H V 136956, I/A 2 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-46
Empresa: CINESTEN CABLES SL
Administrador Mancomunado
- Benavent Conejos Ruben
- Benavent Conejos Teresa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9125, L 6409, F 82, S 8, H V 136956, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-46
Información de BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA
Mostramos los datos de BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVENT CONEJOS TERESA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos