BENAVENT CEREZO HUGO
Informe ejecutivo de BENAVENT CEREZO HUGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENAVENT CEREZO HUGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WATERMELON WAY SL | Administrador Unico | 24/09/2024 | |
FINE THAI CUISINE SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
BAR RESTAURANTE CHESHU SL | Apoderado | 12/01/2023 |
VINCULACIONES DE BENAVENT CEREZO HUGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVENT CEREZO HUGO
Empresa: WATERMELON WAY SL
Administrador Unico
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 217924, I/A 3 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-46
Empresa: FINE THAI CUISINE SL
Administrador Unico
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10912, L 8190, F 131, S 8, H V 195778, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-46
Empresa: BAR RESTAURANTE CHESHU SL
Apoderado
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6703, L 4007, F 34, S 8, H V 73464, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-46
Empresa: FINE THAI CUISINE SL
Administrador Unico
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10912, L 8190, F 130, S 8, H V 195778, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-46
Empresa: FINE THAI CUISINE SL
Administrador Unico
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10912, L 8190, F 129, S 8, H V 195778, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-46
Empresa: BENAVENTBUSINESS SL
Administrador Unico
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10219, L 7501, F 153, S 8, H V 174058, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Empresa: BENAVENTBUSINESS SL
Socio Único
- Benavent Cerezo Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10219, L 7501, F 153, S 8, H V 174058, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Información de BENAVENT CEREZO HUGO
Mostramos los datos de BENAVENT CEREZO HUGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVENT CEREZO HUGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos