BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN
Informe ejecutivo de BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFHOS WATER SL | Administrador Unico | 08/01/2024 | |
GEL HYDROTECHNOLOGY FOR LIFE SL | Apoderado | 18/05/2009 | 20/03/2014 |
VINCULACIONES DE BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN
Empresa: ALFHOS WATER SL
Administrador Unico
- Benaul Nogues Oscar Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 44, S 8, H Z 40441, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-50
Empresa: GEL HYDROTECHNOLOGY FOR LIFE SL
Apoderado
- Benaul Nogues Oscar Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3710 , F 63, S 8, H Z 48581, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-50
Información de BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN
Mostramos los datos de BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAUL NOGUES OSCAR RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos