BENATAR MACIAS MARCOS
Informe ejecutivo de BENATAR MACIAS MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENATAR MACIAS MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEASYCLE SL | Consejero | 08/07/2020 | 16/07/2024 |
INVERSIONES SANCARTI SL | Administrador Solidario | 21/01/2016 | 23/12/2021 |
INVERSIONES SANCARTI SL | Liquidador | 23/12/2021 | 23/12/2021 |
VINCULACIONES DE BENATAR MACIAS MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENATAR MACIAS MARCOS
Empresa: BEASYCLE SL
Consejero
- Benatar Macias Marcos
- De Carvajal Morillo Jaime
- Serena Gomez Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 703027, I/A 9 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: INVERSIONES SANCARTI SL
Liquidador
- Benatar Macias Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33816 , F 153, S 8, H M 608579, I/A 3 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: INVERSIONES SANCARTI SL
Administrador Solidario
- Benatar Macias Marcos
- Salama Cohen Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33816 , F 153, S 8, H M 608579, I/A 3 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: BEASYCLE SL
Consejero
- Benatar Macias Marcos
- De Carvajal Morillo Jaime
- Sacristan Carvajal Luis Jaime
- Serena Gomez Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39611 , F 34, S 8, H M 703027, I/A 2 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: INVERSIONES SANCARTI SL
Administrador Solidario
- Benatar Macias Marcos
- Salama Cohen Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4847, L 3755, F 144, S 8, H MA108047, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-29
Información de BENATAR MACIAS MARCOS
Mostramos los datos de BENATAR MACIAS MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENATAR MACIAS MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos