BENAMER KHEIRA
Informe ejecutivo de BENAMER KHEIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENAMER KHEIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOD PROPERTIES 2012 SL | Administrador Unico | 19/03/2019 |
VINCULACIONES DE BENAMER KHEIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAMER KHEIRA
Empresa: JOD PROPERTIES 2012 SL
Administrador Unico
- Benamer Kheira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 85, S 8, H MA110624, I/A 4 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: JOD PROPERTIES 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Benamer Kheira
- Ortiz Dominguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 85, S 8, H MA110624, I/A 4 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: JOD PROPERTIES 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Benamer Kheira
- Ortiz Dominguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 85, S 8, H MA110624, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-29
Empresa: JAUMA 007 SL
Administrador Unico
- Benamer Kheira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4873, L 3781, F 119, S 8, H MA108943, I/A 4 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-29
Empresa: JAUMA 007 SL
Administrador Unico
- Benamer Kheira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4873, L 3781, F 119, S 8, H MA108943, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-29
Información de BENAMER KHEIRA
Mostramos los datos de BENAMER KHEIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAMER KHEIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos