BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK
Informe ejecutivo de BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK
Empresa: AXIAL IMMO SL
Apoderado
- Ben Sayan Ben Sayan Ssalak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4528 , F 83, S 8, H A 182946, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-03
Empresa: INVERSIONES REUNIDAS ESPAÑA SIRIA SL
Apoderado
- Ben Sayan Ben Sayan Ssalak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685 , F 47, S 8, H GR 52519, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-18
Empresa: INVERSIONES REUNIDAS ESPAÑA SIRIA SL
Apoderado
- Ben Sayan Ben Sayan Ssalak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685 , F 46, S 8, H GR 52519, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-18
Información de BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK
Mostramos los datos de BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEN SAYAN BEN SAYAN SSALAK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos