BEN MOUSSA HATIM
Informe ejecutivo de BEN MOUSSA HATIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEN MOUSSA HATIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES SL | Consejero | 02/07/2024 | |
VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES SL | Presidente | 02/07/2024 | |
VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2024 | |
CEMENTOS ASMENT EAA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE BEN MOUSSA HATIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEN MOUSSA HATIM
Consejero
- Ben Moussa Hatim
Presidente
- Ben Moussa Hatim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 53770, I/A 70 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ben Moussa Hatim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228, L 4228, F 91, S 8, H PO 53770, I/A 67 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-36
Empresa: CEMENTOS ASMENT EAA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ben Moussa Hatim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3836, L 3836, F 202, S 8, H PO 54044, I/A 26 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-36
Información de BEN MOUSSA HATIM
Mostramos los datos de BEN MOUSSA HATIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEN MOUSSA HATIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos