BELZUNCES ROJAS ANTONIO
Informe ejecutivo de BELZUNCES ROJAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELZUNCES ROJAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SL | Consejero | 08/03/2023 | |
TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SL | Presidente | 08/03/2023 | |
BELZUNCES MENA SERVICIOS LOGISTICOS SL | Administrador Unico | 20/10/2022 | |
COMERCIAL BELZUNCES ROJAS SA | Presidente | 19/09/2022 | |
COMERCIAL BELZUNCES ROJAS SA | Consejero | 19/09/2022 |
VINCULACIONES DE BELZUNCES ROJAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELZUNCES ROJAS ANTONIO
Empresa: TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 96, S 8, H AL 2379, I/A 21 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-04
Empresa: TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Belzunces Rojas Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 95, S 8, H AL 2379, I/A 18 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-04
Empresa: TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Belzunces Rojas Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 95, S 8, H AL 2379, I/A 17 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-04
Administrador Unico
- Belzunces Rojas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 189, S 8, H AL 6458, I/A 19 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-04
Administrador Solidario
- Belzunces Rojas Antonio
- Mena Navarro Antonia Micaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 189, S 8, H AL 6458, I/A 19 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-04
Empresa: COMERCIAL BELZUNCES ROJAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Belzunces Rojas Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 54, S 8, H AL 5879, I/A 14 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-04
Empresa: COMERCIAL BELZUNCES ROJAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Belzunces Rojas Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 54, S 8, H AL 5879, I/A 14 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-04
Empresa: BELZUNCES MENA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Belzunces Rojas Antonio
- Mena Navarro Antonia Micaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 207, S 8, H AL 6458, I/A 16 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-04
Empresa: TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Belzunces Rojas Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 94, S 8, H AL 2379, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-04
Empresa: TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Belzunces Rojas Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 94, S 8, H AL 2379, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-04
VER MAS ACTOS
Información de BELZUNCES ROJAS ANTONIO
Mostramos los datos de BELZUNCES ROJAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELZUNCES ROJAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos