BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO
Informe ejecutivo de BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSALDINO SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2011 | |
MALLORCA PAINTBALL SL | Administrador Unico | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO
Empresa: JUSALDINO SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Nadal Salvador Pedro
- Mercant Bauza Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 142, S 8, H PM 67388, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Empresa: REPONSAL SL
Administrador Unico
- Beltran Nadal Salvador Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 214, S 8, H PM 24738, I/A 3 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-07
Empresa: OUT DOOR MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Beltran Nadal Salvador Pedro
- Ortega Requena Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 99, S 8, H PM 44671, I/A 3 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-07
Empresa: MALLORCA PAINTBALL SL
Administrador Unico
- Beltran Nadal Salvador Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 167, S 8, H PM 35845, I/A 3 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07
Empresa: MALLORCA PAINTBALL SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Nadal Salvador Pedro
- Ortega Requena Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 167, S 8, H PM 35845, I/A 3 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07
Información de BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO
Mostramos los datos de BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN NADAL SALVADOR PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos