BELTRAN MEDINA PEDRO
Informe ejecutivo de BELTRAN MEDINA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELTRAN MEDINA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUELLA HDN SL | Administrador Solidario | 23/05/2022 | |
AGROPECUARIA GRANJA DE LUPI SL | Apoderado | 19/07/2017 | |
BMB GREEN ENERGY SL | Administrador Solidario | 12/05/2010 | |
IOTA SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE BELTRAN MEDINA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN MEDINA PEDRO
Empresa: HUELLA HDN SL
Administrador Solidario
- Beltran Medina Pedro
- Martinez Arias Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11180, L 8458, F 101, S 8, H V 204654, I/A 1 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-46
Empresa: AGROPECUARIA GRANJA DE LUPI SL
Apoderado
- Beltran Medina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10203, L 7485, F 155, S 8, H V 173535, I/A 2 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-46
Empresa: BMB GREEN ENERGY SL
Administrador Solidario
- Belot Jean Paul Bastiaans
- Beltran Medina Pedro
- Martinez Tarin Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 220, S 8, H Z 50107, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-50
Empresa: IOTA SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Medina Pedro
- Sanchez Gregorio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9055, L 6339, F 49, S 8, H V 134585, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-46
Información de BELTRAN MEDINA PEDRO
Mostramos los datos de BELTRAN MEDINA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN MEDINA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos