BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALKORRATE SL | Apoderado | 23/05/2024 | |
TANATORIOS IRACHE SA | Apoderado | 06/05/2024 | |
TANATORIOS IRACHE SA | Apoderado | 28/10/2013 | 28/04/2023 |
TANATORIOS IRACHE SA | Apoderado | 13/01/2016 | 28/04/2023 |
MALKORRATE SL | Apoderado | 11/01/2013 | 27/04/2023 |
MALDAERREKA SL | Apoderado | 28/10/2013 | 27/04/2023 |
MALKORRATE SL | Apoderado | 28/10/2013 | 27/04/2023 |
TANATORIO CIPRES SL | Apoderado | 28/10/2013 | 27/04/2023 |
TANATORIOS RIBERA EGA SL | Apoderado | 28/10/2013 | 27/04/2023 |
TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN SL | Apoderado | 28/10/2013 | 27/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES
Empresa: MALKORRATE SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 32740, I/A 14 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-31
Empresa: TANATORIOS IRACHE SA
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 217, S 8, H NA 3893, I/A 70 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
Empresa: TANATORIOS IRACHE SA
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 217, S 8, H NA 3893, I/A 68 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: MALDAERREKA SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 94, S 8, H NA 8178, I/A 33 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: MALKORRATE SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 128, S 8, H NA 32740, I/A 13 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: IRATAN SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 96, S 8, H NA 30755, I/A 16 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 32, S 8, H NA 13342, I/A 20 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: TANATORIO CIPRES SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 43, S 8, H NA 19000, I/A 16 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: TANATORIOS RIBERA EGA SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 126, S 8, H NA 14216, I/A 26 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
Empresa: CEMENDENA SL
Apoderado
- Beltran Hernaiz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 131, S 8, H NA 17190, I/A 19 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-31
VER MAS ACTOS
Información de BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN HERNAIZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos