BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUASMESTAS SL | Administrador Unico | 15/11/2016 | 02/07/2018 |
AGUASMESTAS SL | Liquidador | 02/07/2018 | 02/07/2018 |
TELEFONICA SA | Apoderado | 29/05/2009 | |
TELEFONICA PARTICIPACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 20/04/2009 | |
TELEFONICA EMISIONES SA | Apoderado Mancomunado | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO
Empresa: AGUASMESTAS SL
Liquidador
- Beltran Diaz Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 45, S 8, H M 534358, I/A 4 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: AGUASMESTAS SL
Administrador Unico
- Beltran Diaz Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 45, S 8, H M 534358, I/A 4 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: AGUASMESTAS SL
Administrador Unico
- Beltran Diaz Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 44, S 8, H M 534358, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Empresa: TELEFONICA SA
Apoderado
- Alvarez Gomez Eduardo Jose
- Aranda Gonzalez Miguel Angel
- Beamonte Aisa Julio
- Beltran Diaz Jesus Antonio
- Campillo Diaz Javier
- Castello Sanz Alfonso Hilario
- Ducha Sutil Evangelina
- Escrig Melia Miguel
- Escudero Bejarano Luis Eduardo
- Gomez Miguelañez Juan Jose
- Gonzalez Gonzalez Carlos Oscar
- Gonzalez Gonzalez Piedad
- Gutierrez Lopez Jose Luis
- Hernando Diaz Ambrona Gonzalo
- Juarez Rodriguez Antonio
- Lazare Pillado Francisco Jose
- Martin Cisneros Maria Josefa
- Martinez Pardavila Maria Jose
- Mas Sanchez Maria Josefa
- Mateu Abadia Marta
- Mielgo Carrizo Juan Antonio
- Muñoz Losada Jose Luis
- Paredes Menchen Eloy
- Peña Sanchez Juan Angel
- Perez Pita Leopoldo
- Polo De La Morena Arturo
- Prieto Martin Yolanda
- Ruiz Gonzalez Ana Isabel
- Sanchez Flor Gonzalo
- Torrego Arribas Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25212 , F 26, S 8, H M 6164, I/A 1733 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Empresa: TELEFONICA EMISIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Beltran Diaz Jesus Antonio
- Perez Pita Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22914 , F 75, S 8, H M 367261, I/A 25 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Empresa: TELEFONICA PARTICIPACIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Beltran Diaz Jesus Antonio
- Perez Pita Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20733 , F 73, S 8, H M 367260, I/A 5 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN DIAZ JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos