BELTRAN BELTRAN JOSE
Informe ejecutivo de BELTRAN BELTRAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BELTRAN BELTRAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETEQUIP TRANBEL SL | Socio Unico | 31/07/2014 | |
ETEQUIP TRANBEL SL | Administrador Unico | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE BELTRAN BELTRAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN BELTRAN JOSE
Empresa: INDAUVIL SL
Administrador Unico
- Beltran Beltran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038, L 602, F 47, S 8, H CS 16828, I/A 6 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Empresa: ETEQUIP TRANBEL SL
Administrador Unico
- Beltran Beltran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652, L 1214, F 205, S 8, H CS 36746, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-12
Empresa: ETEQUIP TRANBEL SL
Socio Único
- Beltran Beltran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652, L 1214, F 205, S 8, H CS 36746, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-12
Empresa: WARPE BATH SL
Apoderado
- Beltran Beltran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090, L 654, F 189, S 8, H CS 18362, I/A 7 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-12
Empresa: MARPE 2 SL
Apoderado
- Beltran Beltran Jose
- Beltran Ferras Jose
- Corona Forcada Eva Maria
- Lloret Teruel Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 352, F 97, S 8, H CS 9679, I/A 12 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-12
Empresa: JOBELSA INTERIORS SL
Administrador Unico
- Beltran Beltran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485, L 1047, F 144, S 8, H CS 30446, I/A 5 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-12
Empresa: BELTRAN Y BELTRAN SL
Administrador Unico
- Beltran Beltran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561, L 128, F 57, S 8, H CS 3496, I/A 18 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-12
Información de BELTRAN BELTRAN JOSE
Mostramos los datos de BELTRAN BELTRAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN BELTRAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos