BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES
Informe ejecutivo de BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OHNE SCHATTEN SL | Socio Unico | 17/07/2023 | |
OHNE SCHATTEN SL | Administrador Unico | 17/07/2023 | |
ZAUBERFLOTE SL | Socio Unico | 03/05/2023 | |
ZAUBERFLOTE SL | Administrador Unico | 03/05/2023 | |
MOSES BELTRAN INVESTMENTS SL | Socio Unico | 15/02/2023 | |
MOSES BELTRAN INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 15/02/2023 | |
JUSTINIAN LAWYERS SL | Socio Unico | 02/02/2023 | |
JUSTINIAN LAWYERS SL | Administrador Unico | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES
Empresa: OHNE SCHATTEN SL
Administrador Unico
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4592 , F 139, S 8, H A 186592, I/A 1 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-03
Empresa: OHNE SCHATTEN SL
Socio Único
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4592 , F 139, S 8, H A 186592, I/A 1 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-03
Empresa: ZAUBERFLOTE SL
Administrador Unico
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 24, S 8, H A 185290, I/A 1 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Empresa: ZAUBERFLOTE SL
Socio Único
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 24, S 8, H A 185290, I/A 1 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Empresa: MOSES BELTRAN INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 178, S 8, H A 183780, I/A 1 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-03
Empresa: MOSES BELTRAN INVESTMENTS SL
Socio Único
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 178, S 8, H A 183780, I/A 1 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-03
Empresa: JUSTINIAN LAWYERS SL
Administrador Unico
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 168, S 8, H A 183551, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
Empresa: JUSTINIAN LAWYERS SL
Socio Único
- Beltran Abaghioaei Moses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 168, S 8, H A 183551, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
Información de BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES
Mostramos los datos de BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN ABAGHIOAEI MOSES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos