BELTRA AMOROS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BELTRA AMOROS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELTRA AMOROS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKILEO INVERSIONES 2014 SL | Administrador Unico | 16/11/2018 | |
MARMOLES BOLMAX SL | Administrador Unico | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE BELTRA AMOROS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRA AMOROS MARIA TERESA
Empresa: THE WINDMILL MARBLE COMPANY SL
Liquidador
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 85, S 8, H A 152441, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-03
Empresa: THE WINDMILL MARBLE COMPANY SL
Administrador Unico
- Beltra Amoros Maria Teresa
Liquidador
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 85, S 8, H A 152441, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-03
Empresa: ARKILEO INVERSIONES 2014 SL
Administrador Unico
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 112, S 8, H A 141180, I/A 5 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-03
Empresa: ARKILEO INVERSIONES 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Beltra Amoros Maria De Los Remedios
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 112, S 8, H A 141180, I/A 5 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-03
Empresa: THE WINDMILL MARBLE COMPANY SL
Administrador Unico
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 84, S 8, H A 152441, I/A 1 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-03
Empresa: ARKILEO INVERSIONES 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Beltra Amoros Maria De Los Remedios
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 111, S 8, H A 141180, I/A 1 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-03
Empresa: CANTERAS PEÑA ROJA SL
Administrador Unico
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2354 , F 145, S 8, H A 60106, I/A 5 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-03
Empresa: CANTERAS PEÑA ROJA SL
Administrador Unico
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2354 , F 145, S 8, H A 60106, I/A 3 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-03
Empresa: MARMOLES BOLMAX SL
Administrador Unico
- Beltra Amoros Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 220, S 8, H A 40874, I/A 5 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-03
Información de BELTRA AMOROS MARIA TERESA
Mostramos los datos de BELTRA AMOROS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRA AMOROS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos