BELMONTE NAVARRO FRANCISCO
Informe ejecutivo de BELMONTE NAVARRO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE BELMONTE NAVARRO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POZO MASEGOSA SL | Administrador Mancomunado | 25/11/2009 | 21/11/2012 |
TRANSFLO SL | Administrador Mancomunado | 23/06/2010 | 24/09/2012 |
PIENSOS GARYBEL SA | Consejero Delegado Solidario | 08/08/2012 | |
PIENSOS GARYBEL SA | Presidente | 08/08/2012 | |
PIENSOS GARYBEL SA | Consejero | 08/08/2012 | |
AGROPECUARIA DEL GUADIATO SL | Administrador Unico | 01/06/2012 | |
BELMONSE SA | Presidente | 18/08/2011 | 01/06/2012 |
BELMONSE SA | Consejero | 18/08/2011 | 01/06/2012 |
BELMONSE SA | Consejero Delegado Solidario | 18/08/2011 | 01/06/2012 |
AGRUPA-SEMI SL | Apoderado Mancomunado | 12/04/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BELMONTE NAVARRO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELMONTE NAVARRO FRANCISCO
Empresa: POZO MASEGOSA SL
Administrador Mancomunado
- Almenar Baviera Miguel
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Navarro Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 127, S 8, H AL 16757, I/A 5 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-04
Empresa: TRANSFLO SL
Administrador Mancomunado
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Francisco Jose
- Lorenzo Belmonte Serrano
- Ramon Flores Quiñonero
- Soler Coronado Bartolome
- Soler Sanchez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 12, S 8, H AL 36330, I/A 6 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-04
Empresa: PIENSOS GARYBEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Javier Jose
Consejero
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Javier Jose
- Belmonte Serrano Lorenzo
- Serrano Martinez Agueda
Presidente
- Belmonte Navarro Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 201, S 8, H AL 4695, I/A 11 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-04
Empresa: AGROPECUARIA DEL GUADIATO SL
Administrador Unico
- Belmonte Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 126, S 8, H AL 10161, I/A 7 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-04
Empresa: BELMONSE SA
Consejero Delegado Solidario
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Javier Jose
Consejero
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Antonia
- Belmonte Serrano Francisco
- Belmonte Serrano Javier Jose
- Garcia Cano Antonio
Presidente
- Belmonte Navarro Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 223, S 8, H AL 1029, I/A 13 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-04
Empresa: AGRUPA-SEMI SL
Apoderado Mancomunado
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Francisco
- Belmonte Serrano Javier Jose
- Belmonte Serrano Lorenzo
- Soler Coronado Bartolome
- Soler Sanchez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 40, S 8, H AL 27578, I/A 8 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-04
Empresa: AGRUPAPULPI SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 25 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-04
Empresa: VALLE DEL CABILDO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Belmonte Navarro Francisco
- Soler Coronado Bartolome
Consejero
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Lorenzo
- Gimenez Lalanza Antonio Luis
- Soler Coronado Bartolome
Presidente
- Belmonte Navarro Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 202, S 8, H AL 26190, I/A 8 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-04
Empresa: AGRUPA-SEMI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Belmonte Navarro Francisco
- Soler Coronado Bartolome
Consejero
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Francisco
- Belmonte Serrano Lorenzo
- Gimenez Lalanza Antonio Luis
- Soler Coronado Bartolome
- Soler Sanchez Rodrigo
Presidente
- Belmonte Navarro Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 39, S 8, H AL 27578, I/A 7 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-04
Empresa: AGRUPAPULPI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Belmonte Navarro Francisco
- Soler Coronado Bartolome
Consejero
- Belmonte Navarro Francisco
- Belmonte Serrano Lorenzo
- Gimenez Lalanza Antonio Luis
- Soler Coronado Bartolome
- Soler Sanchez Rodrigo
Presidente
- Belmonte Navarro Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 24 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-04
VER MAS ACTOS
Información de BELMONTE NAVARRO FRANCISCO
Mostramos los datos de BELMONTE NAVARRO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELMONTE NAVARRO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos