BELMONTE GARCIA EFRES
Informe ejecutivo de BELMONTE GARCIA EFRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELMONTE GARCIA EFRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANALYTIKA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO 2011 SL | Administrador Solidario | 18/08/2014 | 27/01/2021 |
ANALYTIKA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO 2011 SL | Consejero Delegado Solidario | 20/02/2013 | 18/08/2014 |
ANALYTIKA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO 2011 SL | Presidente | 20/02/2013 | 18/08/2014 |
ANALYTIKA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO 2011 SL | Consejero | 20/02/2013 | 18/08/2014 |
ANALYTIKA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO 2011 SL | Administrador Solidario | 22/08/2011 | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE BELMONTE GARCIA EFRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELMONTE GARCIA EFRES
Administrador Solidario
- Belmonte Garcia Efres
- Perez De Mendiola Garcia Javier Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 152, S 8, H M 523892, I/A 10 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Solidario
- Belmonte Garcia Efres
- Perez De Mendiola Garcia Javier Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 150, S 8, H M 523892, I/A 4 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-28
Consejero Delegado Solidario
- Belmonte Garcia Efres
- Perez De Mendiola Garcia Javier Carlos
Consejero
- Belmonte Garcia Efres
- Perez De Mendiola Garcia Javier Carlos
Presidente
- Belmonte Garcia Efres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 150, S 8, H M 523892, I/A 4 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-28
Consejero Delegado Solidario
- Belmonte Garcia Efres
- Fernandez Rodriguez Vidal
- Perez De Mendiola Garcia Javier Carlos
Consejero
- Belmonte Garcia Efres
- Fernandez Rodriguez Vidal
- Perez De Mendiola Garcia Javier Carlos
Presidente
- Belmonte Garcia Efres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 150, S 8, H M 523892, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Administrador Solidario
- Belmonte Garcia Efres
- Fernandez Rodriguez Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 150, S 8, H M 523892, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Administrador Solidario
- Belmonte Garcia Efres
- Fernandez Rodriguez Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 147, S 8, H M 523892, I/A 1 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-28
Información de BELMONTE GARCIA EFRES
Mostramos los datos de BELMONTE GARCIA EFRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELMONTE GARCIA EFRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos