BELMER RODOLPHE
Informe ejecutivo de BELMER RODOLPHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELMER RODOLPHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLOGIC ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 26/05/2021 |
HISPASAT SA | Miem.Com.Ej. | 31/03/2016 | 09/05/2018 |
HISPASAT SA | Consejero | 31/03/2016 | 09/05/2018 |
VINCULACIONES DE BELMER RODOLPHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELMER RODOLPHE
Empresa: SKYLOGIC ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 1, S 8, H M 469996, I/A 26 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: SKYLOGIC ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34255 , F 161, S 8, H M 469996, I/A 23 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Empresa: HISPASAT SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31398 , F 93, S 8, H M 69996, I/A 178 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Empresa: HISPASAT SA
Consejero
- Belmer Rodolphe
Miem.Com.Ej.
- Belmer Rodolphe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31398 , F 87, S 8, H M 69996, I/A 169 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-28
Información de BELMER RODOLPHE
Mostramos los datos de BELMER RODOLPHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELMER RODOLPHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos