BELLVIS VAZQUEZ MARTA
Informe ejecutivo de BELLVIS VAZQUEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELLVIS VAZQUEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO RIBERA BAIXA SL | Administrador Unico | 21/02/2024 | |
GESTION INTEGRAL DE RECICLAJES SL | Administrador Unico | 29/01/2024 | |
ECO RIBERA BAIXA SL | Apoderado | 27/06/2023 | |
GESTION INTEGRAL DE RECICLAJES SL | Apoderado Solidario | 06/05/2022 |
VINCULACIONES DE BELLVIS VAZQUEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLVIS VAZQUEZ MARTA
Empresa: ECO RIBERA BAIXA SL
Administrador Unico
- Bellvis Vazquez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 205, S 8, H V 154958, I/A 7 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-46
Empresa: GESTION INTEGRAL DE RECICLAJES SL
Administrador Unico
- Bellvis Vazquez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8545, L 5834, F 216, S 8, H V 117170, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-46
Empresa: ECO RIBERA BAIXA SL
Apoderado
- Bellvis Vazquez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 205, S 8, H V 154958, I/A 6 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-46
Empresa: GESTION INTEGRAL DE RECICLAJES SL
Apoderado Solidario
- Bellvis Vazquez Erica
- Bellvis Vazquez Maria Dolores
- Bellvis Vazquez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8545, L 5834, F 214, S 8, H V 117170, I/A 4 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Empresa: MOVILEX GIR SL
Administrador Unico
- Bellvis Vazquez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 204, S 8, H V 154958, I/A 4 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-46
Empresa: MOVILEX GIR SL
Administrador Unico
- Bellvis Vazquez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 204, S 8, H V 154958, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-46
Información de BELLVIS VAZQUEZ MARTA
Mostramos los datos de BELLVIS VAZQUEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLVIS VAZQUEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos