BELLOSO LUQUI RAUL
Informe ejecutivo de BELLOSO LUQUI RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELLOSO LUQUI RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IÑIBEL GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Mancomunado | 26/10/2021 | |
BOA ARQUITECTOS SLP | Apoderado | 30/04/2019 | |
BOA ARQUITECTOS SLP | Administrador Mancomunado | 24/02/2017 |
VINCULACIONES DE BELLOSO LUQUI RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOSO LUQUI RAUL
Empresa: IÑIBEL GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Mancomunado
- Belloso Luqui Raul
- Iñiguez Asio Nekane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 106, S 8, H NA 40720, I/A 1 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-31
Empresa: BOA ARQUITECTOS SLP
Apoderado
- Archanco Mancho Iñaki
- Belloso Luqui Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 215, S 8, H NA 21555, I/A 8 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-31
Empresa: BOA ARQUITECTOS SLP
Administrador Mancomunado
- Archanco Mancho Iñaki
- Belloso Luqui Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 215, S 8, H NA 21555, I/A 7 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-31
Empresa: SUGEA HOME SL
Administrador Mancomunado
- Archanco Mancho Iñaki
- Belloso Luqui Raul
- Diaz Torquemada Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 215, S 8, H NA 24974, I/A 3 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Información de BELLOSO LUQUI RAUL
Mostramos los datos de BELLOSO LUQUI RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOSO LUQUI RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos