BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPORTING ESTANDAR SL | Apoderado | 02/11/2023 | |
CEICAR SA | Administrador Unico | 26/05/2011 |
VINCULACIONES DE BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA
Empresa: REPORTING ESTANDAR SL
Apoderado
- Bellosillo Goyoaga Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21322 , F 121, S 8, H M 378890, I/A 6 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: REPORTING ESTANDAR SL
Administrador Unico
- Bellosillo Goyoaga Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21322 , F 121, S 8, H M 378890, I/A 5 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: CEICAR SA
Administrador Unico
- Bellosillo Goyoaga Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 105, S 8, H M 76249, I/A 12 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: CEICAR SA
Administrador Unico
- Bellosillo Goyoaga Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 105, S 8, H M 76249, I/A 11 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: CEICAR SA
Administrador Unico
- Bellosillo Goyoaga Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 105, S 8, H M 76249, I/A 10 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Información de BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA
Mostramos los datos de BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOSILLO GOYOAGA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos