BELLOD GUILLEN RAMON
Informe ejecutivo de BELLOD GUILLEN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE BELLOD GUILLEN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOD GUILLEN RAMON
Empresa: SWEET SEEDS SL
Apoderado
- Bellod Guillen Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8592, L 5880, F 120, S 8, H V 118758, I/A 10 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-46
Empresa: SWEET SEEDS SL
Apoderado
- Bellod Guillen Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8592, L 5880, F 119, S 8, H V 118758, I/A 7 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Empresa: SWEET SEEDS SL
Apoderado
- Bellod Guillen Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8592, L 5880, F 116, S 8, H V 118758, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-46
Información de BELLOD GUILLEN RAMON
Mostramos los datos de BELLOD GUILLEN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOD GUILLEN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos