BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL
Informe ejecutivo de BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERTRAILER SEMIRREMOLQUES SL | Socio Unico | 21/05/2021 | |
IBERTRAILER SEMIRREMOLQUES SL | Administrador Unico | 21/05/2021 |
VINCULACIONES DE BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL
Empresa: ALEACIONES ESTAMPADAS SA
Consejero
- Aparicio Bosca Miguel
- Belloch Serrano Jose Francisco
- Belloch Serrano Vicente Rafael
- Garcia Granero Cañellas Maria Isabel
- Soliveres Montañes Alejandro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 21747, I/A 41 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Empresa: ALQUILER DE SEMIREMOLQUES SL
Administrador Unico
- Belloch Serrano Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10996, L 8274, F 13, S 8, H V 198435, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-46
Empresa: ALQUILER DE SEMIREMOLQUES SL
Socio Único
- Belloch Serrano Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10996, L 8274, F 13, S 8, H V 198435, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-46
Empresa: ALEACIONES ESTAMPADAS SA
Consejero Delegado
- Belloch Serrano Vicente Rafael
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 1617, F 30, S 8, H V 21747, I/A 32 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-46
Empresa: ALEACIONES ESTAMPADAS SA
Consejero Delegado
- Belloch Serrano Vicente Rafael
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 1617, F 29, S 8, H V 21747, I/A 31 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Empresa: ALEACIONES ESTAMPADAS SA
Consejero Delegado
- Belloch Serrano Vicente Rafael
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 1617, F 29, S 8, H V 21747, I/A 27 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
Empresa: ALEACIONES ESTAMPADAS SA
Consejero Delegado
- Belloch Serrano Vicente Rafael
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 1617, F 29, S 8, H V 21747, I/A 27 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
Información de BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL
Mostramos los datos de BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOCH SERRANO VICENTE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos