BELLO FERREIRO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BELLO FERREIRO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELLO FERREIRO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 03/02/2016 | 26/01/2024 |
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado Mancomunado | 26/01/2024 | |
MASA SERVICIOS SA | Apoderado Solidario | 22/02/2016 | 24/01/2024 |
MASA SERVICIOS SA | Apoderado | 24/01/2024 |
VINCULACIONES DE BELLO FERREIRO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLO FERREIRO JOSE MARIA
Apoderado Mancomunado
- Bello Ferreiro Jose Maria
Apoderado
- Bello Ferreiro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41850 , F 109, S 8, H M 304379, I/A 206 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: MASA SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Bello Ferreiro Jose Maria
Apoderado
- Bello Ferreiro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 103, S 8, H B 57588, I/A 168 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: MASA SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Bello Ferreiro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 30, S 8, H B 57588, I/A 139 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Apoderado
- Bello Ferreiro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17679 , F 195, S 8, H M 304379, I/A 132 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-28
Información de BELLO FERREIRO JOSE MARIA
Mostramos los datos de BELLO FERREIRO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLO FERREIRO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos