BELLO ANDREO ANTONIO
Informe ejecutivo de BELLO ANDREO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELLO ANDREO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONA COCINAS SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2019 | 31/01/2019 |
ZONA COCINAS SL | Socio Unico | 10/04/2014 | 10/01/2019 |
ZONA COCINAS SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | 10/01/2019 |
VINCULACIONES DE BELLO ANDREO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLO ANDREO ANTONIO
Empresa: ZONA COCINAS SL
Administrador Mancomunado
- Bello Andreo Antonio
- Tirado Monzo Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 26, S 8, H CO 34493, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-14
Empresa: ZONA COCINAS SL
Administrador Mancomunado
- Bello Andreo Antonio
- Tirado Monzo Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 25, S 8, H CO 34493, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-14
Empresa: ZONA COCINAS SL
Administrador Unico
- Bello Andreo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 25, S 8, H CO 34493, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-14
Empresa: ZONA COCINAS SL
Administrador Unico
- Bello Andreo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 21, S 8, H CO 34493, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-14
Empresa: ZONA COCINAS SL
Socio Único
- Bello Andreo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 21, S 8, H CO 34493, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-14
Información de BELLO ANDREO ANTONIO
Mostramos los datos de BELLO ANDREO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLO ANDREO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos